MADARING a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MADARING a.s. (27690709) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mlýnská 326/13, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2006 MADARING a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MADARING a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MADARING a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4668 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27690709 | |
Jméno: | MADARING a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.6.2006 |
Zapsána dne: | 5.6.2006 | |
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 12.09.2007 byla společnost zrušena s likvidací a vstoupila do likvidace dne 12.09.2007. Likvidátorem společnosti byl jmenován Miloš Vágner, r.č. 630504/1479, bytem Brno, Čápkova 49/46, PSČ: 602 00. | 17.9.2007 - 7.5.2010 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.6.2006 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 19.1.2018 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 5.6.2006 - 19.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mlýnská 326/13, Brno 60200, Česká republika | 18.10.2016 |
---|
Předseda představenstva | Iryna Kozlovska |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Shevchenka 31 , 08500 Fastiv |
Člen představenstva | Andrii Klymenko |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Dekabrystiv 40/1 , 08600 Vasylkiv |
Člen představenstva | Serhii Chernomorchenko |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Grushevskogo 49 , 08600 Vasylkiv |
člen představenstva | Ing. Yvetta Vágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Muchova 1080/5, 61300 Brno |
člen představenstva | Alena Navarová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Dřínová 1642, 66601 Tišnov |
předseda představenstva | Ing. Miloš Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Muchova 1080/5, 61300 Brno |
člen představenstva | Alena Navarová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 19.1.2018 |
Adresa | Dřínová 1642, 66601 Tišnov |
člen představenstva | Ing. Yvetta Vágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 19.1.2018 |
Adresa | Muchova 1080/5, 61300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Miloš Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 19.1.2018 |
Adresa | Muchova 1080/5, 61300 Brno |
člen představenstva | Ing. Yvetta Vágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2010 do 18.10.2016 |
Adresa | Muchova 1080/5, 61300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Miloš Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2010 do 18.10.2016 |
Adresa | Muchova 1080/5, 61300 Brno |
člen představenstva | Alena Navarová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2011 do 18.10.2016 |
Adresa | Dřínová 1642, 66601 Tišnov |
člen představenstva | Lenka Brabencová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2006 do 7.6.2007 |
Adresa | Polní 491/22a, 66444 Ořechov |
IČO: | 27690709 |
---|---|
Firma: | MADARING a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 6. 2006 |
Sídlo: | Mlýnská 326/13, Brno 60200 |
---|
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |