Macha Lake, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Macha Lake, z.s. (06519598) je Spolek. Sídlí na adrese Jindřicha z Lipé 91/11, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2017 Macha Lake, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Macha Lake, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Macha Lake, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 11. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10789 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06519598 | |
Jméno: | Macha Lake, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.11.2017 |
Zapsána dne: | 1.11.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jindřicha z Lipé 91/11, Česká Lípa 47001, Česká republika | 6.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 992, Doksy 47201, Česká republika | 11.12.2020 - 6.4.2023 |
Adresa: | Krále Václava II. 130, Doksy 47163, Česká republika | 1.11.2017 - 11.12.2020 |
předseda | Ronald Wawrečka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2022 |
Adresa | Gabčíkova 1385/3, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Petr Vidner |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 |
Adresa | Bachova 1585/18, 14900 Praha |
člen výboru | Marcela Réblová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 |
Adresa | Sluneční 118, 47201 Doksy |
předseda | Ronald Wawrečka |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2019 do 5.10.2022 |
Adresa | Přemyslovská 143, 47163 Doksy |
předseda | Ronald Wawrečka |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 8.2.2019 |
Adresa | Krále Václava II. 130, 47163 Doksy |
IČO: | 06519598 |
---|---|
Firma: | Macha Lake, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 11. 2017 |
Sídlo: | Jindřicha z Lipé 91/11, Česká Lípa 47001 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |