M11, bytové družstvo - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M11, bytové družstvo - v likvidaci (25508326) je Družstvo. Sídlí na adrese Moldavská 531/11, 62500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1997 M11, bytové družstvo - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o M11, bytové družstvo - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M11, bytové družstvo - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2966 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25508326 | |
Jméno: | Družstvo M 11, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 24.11.1997 |
Zapsána dne: | 24.11.1997 | |
Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 11.05.2023 bylo družstvo M11, bytové družstvo, se sídlem Moldavská 531/11, 625 00 Brno, IČO 25508326, zrušeno s likvidací ke dni 01.06.2023. | 1.6.2023 | |
Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 11.05.2023 bylo družstvo M11, bytové družstvo, se sídlem Moldavská 531/11, 625 00 Brno, IČO 25508326, zrušeno s likvidací ke dni 01.06.2023. | 18.5.2023 - 19.5.2023 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 12.11.1997 | 24.11.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Moldavská 531/11, Brno 62500, Česká republika | 29.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Moldavská 11, Brno 62500, Česká republika | 24.11.1997 - 23.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva | 24.11.1997 |
člen představenstva | Jiří Wiesner |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 |
Adresa | Moldavská 531/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Bohumír Handlar |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 |
Adresa | Moldavská 531/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Jaroslav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 |
Adresa | Moldavská 531/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Bohumír Handlar |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 14.11.2013 |
Adresa | Moldavská 531/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 14.11.2013 |
Adresa | Moldavská 531/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Jiří Wiesner |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 14.11.2013 |
Adresa | Moldavská 531/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Arnošt Bajer |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1997 do 30.6.2008 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Bohumír Handlar |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2000 do 30.6.2008 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2002 do 30.6.2008 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Brada |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1997 do 23.3.2002 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Vladimír Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1997 do 23.3.2002 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Eva Chytilová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2000 do 23.3.2002 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Maria Leberová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2000 do 23.3.2002 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Bohumil Handlar |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1997 do 31.5.2000 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. František Malach |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1997 do 31.5.2000 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ladislav Kyněra |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1997 do 31.5.2000 |
Adresa | Moldavská 11, 62500 Brno |
IČO: | 25508326 |
---|---|
Firma: | M11, bytové družstvo - v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bohunice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 11. 1997 |
Sídlo: | Moldavská 531/11, Brno 62500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |