M1 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M1 s.r.o. (07310056) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Musílkova 302/1, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2018 a je stále aktivní. M1 s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o M1 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M1 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 7. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 298882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07310056 | |
Jméno: | M1 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.7.2018 |
Zapsána dne: | 23.7.2018 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.7.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Musílkova 302/1, Praha 15000, Česká republika | 23.7.2018 |
---|
jednatel | Mgr. A. Pavel Joba |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2021 |
Adresa | Musílkova 302/1, 15000 Praha |
jednatel | Ing. arch. Jan Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2018 do 23.3.2023 |
Adresa | Šárecká 1025/21, 16000 Praha |
jednatel | Mgr. A. Pavel Joba |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2018 do 30.6.2021 |
Adresa | Jenečská 420/60, 16100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07310056 |
---|---|
Jméno: | M1 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 7. 2018 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Musílkova 302/1, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. arch. Pavel Joba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing.arch. Jan Hájek |
IČO: | 07310056 |
---|---|
Firma: | M1 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 2018 |
Sídlo: | Musílkova 302/1, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |