M O T A s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M O T A s.r.o. v likvidaci (25287460) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antonína Dvořáka 320, 51101 Turnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 1998 M O T A s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o M O T A s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M O T A s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 4. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25287460 | |
Jméno: | M O T A s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.4.1998 |
Zapsána dne: | 20.4.1998 | |
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl usnesením čj. 47 Cm 24/2008-23 ze dne 2.8.2024, které nabylo právní moci dne 15.8.2024, o odvolání a jmenování likvidátora. | 6.9.2024 | |
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 5. 2008 č.j. 47Cm 24/2008 - 10, které nabylo právní moci 23. 7. 2008, o zrušení společnosti s likvidací a určení likvidátora. | 7.8.2008 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 19. 1. 1998 podle zák. č. 513/91 Sb. | 20.4.1998 - 6.11.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.4.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antonína Dvořáka 320, Turnov 51101, Česká republika | 22.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Antonína Dvořáka 320, Turnov 51101, Česká republika | 20.4.1998 - 22.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných | 20.4.1998 - 6.11.2015 |
Interní ambulance a odborné ambulance v oboru interního lékařství a činnosti s tím spojené | 20.4.1998 |
Jednatel | Jana Trucková Špetová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 1646, 51101 Turnov |
Jednatel | MUDr. Jana Špetová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.1998 do 6.11.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 1646, 51101 Turnov |
IČO: | 25287460 |
---|---|
Firma: | M O T A s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Turnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 4. 1998 |
Sídlo: | Antonína Dvořáka 320, Turnov 51101 |
---|
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |