M O S P E D v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M O S P E D v.o.s. v likvidaci (48268801) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Jiřího z Poděbrad 1, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 M O S P E D v.o.s. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o M O S P E D v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M O S P E D v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 4014 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48268801 | |
Jméno: | M O S P E D v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 1.4.1993 |
Zapsána dne: | 1.4.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 2. 2024, č.j. 68 Cm 33/2024-5 byla společnost M O S P E D v.o.s., IČO 482 68 801, sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 43451, zrušena a nařízena její likvidace. | 24.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Moskevská 3055/1, Most 43401, Česká republika | 1.4.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zpracování plastů | 1.2.1996 |
nakládání s odpady | 1.2.1996 |
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu | 29.8.1995 |
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, dopravy a služeb - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.4.1993 |
Společník | Jarmila Brabcová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2022 |
Adresa | 100, 43524 Lužice |
Společník | Karel Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2002 do 2.6.2023 |
Adresa | , Lužice čp. 100 |
Společník | Jarmila Brabcová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2002 do 15.12.2022 |
Adresa | , Lužice čp. 100 |
Společník | Milan Turek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 27.4.2002 |
Adresa | Bezručova 1707, 43601 Litvínov |
Společník | Karel Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 27.4.2002 |
Adresa | Mladé Gardy , Most |
IČO (identifikační číslo): | 48268801 |
---|---|
Jméno: | M O S P E D v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | Moskevská 14, Most 43451 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Jarmila Brabcová |
---|
IČO: | 48268801 |
---|---|
Firma: | M O S P E D v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | Jiřího z Poděbrad 1, Most 43401 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost |