M O D E R N v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M O D E R N v.o.s. v likvidaci (60276967) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Liberecká 25, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 1994 a je stále aktivní. M O D E R N v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o M O D E R N v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M O D E R N v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 9. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 4664 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60276967 | |
Jméno: | M O D E R N v.o.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 9.2.1994 |
Zapsána dne: | 9.2.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Liberecká 25, Česká Lípa 47001, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Stará Lípa čp. 25, Česká Lípa , Česká republika | 9.2.1994 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v rozsahu působnosti živnostenského zákona | 9.2.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží živností vázaných a koncesovaných | 9.2.1994 |
Společník | Zdeněk Urban |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2022 |
Adresa | Bělehradská 858/23, 12000 Praha |
Společník | Miloslav Štrobl |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 |
Adresa | 10, 47002 Zákupy |
Společník | Zdeněk Urban |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 18.5.2022 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa |
Společník | Zdeněk Urban |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.1994 do 19.9.2016 |
Adresa | Ústecká 2914, Česká Lípa |
Společník | Miloslav Štrobl |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.1994 do 19.9.2016 |
Adresa | Havířská 2025, Česká Lípa |
IČO (identifikační číslo): | 60276967 |
---|---|
Jméno: | M O D E R N v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Liberecká 25, Česká Lípa 47001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Štrobl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Urban |
IČO: | 60276967 |
---|---|
Firma: | M O D E R N v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 1994 |
Sídlo: | Liberecká 25, Česká Lípa 47001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |