M+M Lešení s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M+M Lešení s.r.o. "^v likvidaci"^ (03021467) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 2967/93, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2014 M+M Lešení s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o M+M Lešení s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M+M Lešení s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 5. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59061 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03021467 | |
Jméno: | M+M Lešení s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.5.2014 |
Zapsána dne: | 21.5.2014 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 9. 2020, č.j. 24 Cm 88/2020-11, které nabylo právní moci dne 21. 11. 2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 15.12.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 2967/93, Ostrava 70200, Česká republika | 21.5.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, | 21.5.2014 - 19.2.2021 |
jednatel | Slavcho Spasov |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 |
Adresa | Gergi Benkovsky 15/3 , 5800 Pleven |
jednatel | Yurii Maslovskyi |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2019 do 15.11.2019 |
Adresa | Galycka 12/45 , Ivano-Frankivská oblast |
Jednatel | Adam Hajtmar |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2019 do 15.8.2019 |
Adresa | Urbánkova 783/8, 62400 Brno |
Jednatel | Martin Michalík |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.7.2019 |
Adresa | Za Stolařstvím 1124/4, 72400 Ostrava |
Jednatel | Miroslav Dětský |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.7.2019 |
Adresa | Svornosti 2351/15, 70030 Ostrava |
jednatel | Miroslav Dětský |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 12.11.2015 |
Adresa | Svornosti 2351/15, 70030 Ostrava |
jednatel | Martin Michalík |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 12.11.2015 |
Adresa | Za Stolařstvím 1124/4, 72400 Ostrava |
IČO: | 03021467 |
---|---|
Firma: | M+M Lešení s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 5. 2014 |
Sídlo: | Nádražní 2967/93, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |