M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "^v likvidaci"^ (26783584) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bukovecká 128, 73991 Jablunkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2002 M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25307 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26783584 | |
Jméno: | M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.9.2002 |
Zapsána dne: | 16.9.2002 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2020, č.j. 8 Cm 203/2020-16, které nabylo právní moci dne 21.10.2020, byl odvolán likvidátor a jmenován likvidátor nový. | 14.12.2020 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 28 Cm 8/2009-11, ze dne 16.03.2009, které nabylo právní moci dne 15.04.2009, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 9.6.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bukovecká 128, Jablunkov 73991, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 946, Písečná 73991, Česká republika | 16.9.2002 - 15.8.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 16.9.2002 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 16.9.2002 |
velkoobchod | 16.9.2002 |
realitní činnost | 16.9.2002 |
jednatel | Josef Martynek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | 352, 73997 Hrádek |
jednatel | Josef Martynek |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2007 do 12.10.2016 |
Adresa | 312, 73997 Hrádek |
jednatel | Marek Molota |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2002 do 14.2.2007 |
Adresa | Horní 1004, 73961 Třinec |
jednatel | Josef Martynek |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2005 do 13.12.2006 |
Adresa | 312, 73997 Hrádek |
jednatel | Miroslav Cieślar |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2002 do 15.8.2005 |
Adresa | Žihla 985, 73991 Jablunkov |
IČO: | 26783584 |
---|---|
Firma: | M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Jablunkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 9. 2002 |
Sídlo: | Bukovecká 128, Jablunkov 73991 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |