M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci (25308688) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křídlovická 359/58, 60300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 1996 M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 8. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23848 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25308688 | |
Jméno: | M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.8.1996 |
Zapsána dne: | 21.8.1996 | |
Usnesením Krajského soud v Brně ze dne 2.5.2013, č.j. 35 Cm 225/2012, které nabylo právní moci dne 8.6.2013, byla společnost zrušena s likvidaci a jmenován likvidátor. | 13.6.2013 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.8.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křídlovická 359/58, Brno 60300, Česká republika | 3.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Křídlovická 58, Brno 60300, Česká republika | 21.8.1996 - 3.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.8.1996 |
zprostředkovatelská činnost | 21.8.1996 |
jednatel | Pavel Hait |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | 136, 59204 Fryšava pod Žákovou horou |
jednatel | Ing. Pavel Hait |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.1996 do 3.11.2015 |
Adresa | Křídlovická 58, Brno |
IČO: | 25308688 |
---|---|
Firma: | M.A.P. Group spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 8. 1996 |
Sídlo: | Křídlovická 359/58, Brno 60300 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |