LUX - IDent s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUX - IDent s.r.o. (25973959) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tovární 368, 56301 Lanškroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2002 a je stále aktivní. LUX - IDent s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o LUX - IDent s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUX - IDent s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18296 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25973959 | |
Jméno: | LUX - IDent s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.2002 |
Zapsána dne: | 20.9.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 368, Lanškroun 56301, Česká republika | 3.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Mlýnská 701, Jablonné nad Orlicí 56164, Česká republika | 20.9.2002 - 5.6.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 10.7.2014 |
Výroba nenahraných nosičů údajů | 20.9.2002 - 10.7.2014 |
Velkoobchod | 20.9.2002 - 10.7.2014 |
Zprostředkování obchodu | 20.9.2002 - 10.7.2014 |
Jednatel | Marc Bielmann |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2019 |
Adresa | Rue des Tavillonneurs 9 , 1635 La Tour-de-Tr me |
Jednatel | Michal Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 3.12.2019 |
Adresa | B. Němcové 160, 57001 Litomyšl |
Jednatel | Petr Vičar |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 do 3.12.2019 |
Adresa | Za Střelnicí 495, 56301 Lanškroun |
Jednatel | Petr Vičar |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2004 do 10.7.2014 |
Adresa | Za Střelnicí 495, 56301 Lanškroun |
Jednatel | Michal Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | 453, 56153 Dolní Čermná |
Jednatel | Michal Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2004 do 21.6.2007 |
Adresa | Kyjevská 963, 56401 Žamberk |
Jednatel | Michal Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2002 do 27.8.2004 |
Adresa | 175, 56152 Verměřovice |
Jednatel | Feim Islami |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2003 do 27.8.2004 |
Adresa | , Bujanovac, Kosovska 104, Federální republika Jugoslávie |
Jednatel | Feim Islami |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2002 do 5.6.2003 |
Adresa | , Bujanovac, Kosovska 104, Federální republika Jugoslávie |
IČO (identifikační číslo): | 25973959 |
---|---|
Jméno: | LUX - IDent s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 9. 2002 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Vičar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michal Smetana |
IČO: | 25973959 |
---|---|
Firma: | LUX - IDent s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Lanškroun |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 9. 2002 |
Sídlo: | Tovární 368, Lanškroun 56301 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba elektronických součástek |
Výroba magnetických a optických médií |
Nespecializovaný velkoobchod |