LUVA-TP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUVA-TP s.r.o. (25459848) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2003 a je stále aktivní. LUVA-TP s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LUVA-TP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUVA-TP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19282 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25459848 | |
Jméno: | LUVA-TP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.2003 |
Zapsána dne: | 15.1.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čsl. legií , Teplice , Česká republika | 15.1.2003 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.5.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.5.2011 |
hostinská činnost | 26.7.2010 - 2.4.2024 |
ubytovací služby | 27.7.2005 - 2.5.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle ustanovení § 4 živnostenského zákona | 15.1.2003 - 2.5.2011 |
Jednatel | Tatiana Vaskova |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2006 |
Adresa | , Kommunar, Sadovaja 10-201 |
Jednatel | Olga Vaskova |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2005 do 2.5.2011 |
Adresa | , Ruská federace, Leningradskaja oblast, Kommunar, Sadovaja 10-201, v ČR: U Hadích lázní 1169/48, Teplice, PSČ 415 01 |
Jednatel | Nikolay Lukichev |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2003 do 26.9.2005 |
Adresa | , Gatčinskaja 14-13, Kommunar, Leningradskaja oblast, Ruská federace, v ČR: Čsl. Legií 845, Teplice, PSČ 415 01 |
Jednatel | Alexandr Fomenko |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2003 do 11.9.2003 |
Adresa | Lesní 33, 41501 Bystřany |
IČO (identifikační číslo): | 25459848 |
---|---|
Jméno: | LUVA-TP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 2003 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Československých legií 845/20, Teplice 41501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2010 |
Zánik oprávnění | 19. 3. 2024 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tatiana Vaskova |
---|
IČO: | 25459848 |
---|---|
Firma: | LUVA-TP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 2003 |
Sídlo: | , Teplice |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní vzdělávání |
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |