LUNAMED, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUNAMED, spol. s r.o. (22798439) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kosmonautů 2970, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2012 a je stále aktivní. LUNAMED, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LUNAMED, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUNAMED, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 20. 9. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32052 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22798439 | |
Jméno: | LUNAMED, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.2012 |
Zapsána dne: | 20.9.2012 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.2017 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2012 - 4.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kosmonautů 2970, Louny 44001, Česká republika | 1.12.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb v oborech kardiologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství | 4.12.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.1.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.9.2012 |
Jednatel | MUDr. Iveta Bušáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2014 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
Jednatel | MUDr. Iveta Bušáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2018 |
Adresa | Jabloňová 2846, 44001 Louny |
Jednatel | MUDr. Iveta Bušáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2014 do 10.1.2018 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
Jednatel | MUDr. Ladislav Bušák |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2014 do 20.12.2016 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
Jednatel | Ladislav Bušák |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2013 do 1.12.2014 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
Jednatel | Iveta Bušáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2013 do 1.12.2014 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
Jednatel | MUDr. Ladislav Bušák |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2012 do 4.12.2013 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
Jednatel | MUDr. Iveta Bušáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2012 do 4.12.2013 |
Adresa | Lucemburků 2744, 44001 Louny |
IČO (identifikační číslo): | 22798439 |
---|---|
Jméno: | LUNAMED, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 9. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Iveta Bušáková |
---|
IČO: | 22798439 |
---|---|
Firma: | LUNAMED, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 9. 2012 |
Sídlo: | Kosmonautů 2970, Louny 44001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Všeobecná ambulantní zdravotní péče |