LUNA, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUNA, s.r.o. v likvidaci (49357891) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Za sídlištěm 2146/13, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1993 a je stále aktivní. LUNA, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LUNA, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUNA, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49357891 | |
Jméno: | LUNA, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.5.1993 |
Zapsána dne: | 4.5.1993 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1856/2024-3 ze dne 13.6.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.7.2024. | 2.8.2024 | |
Založení společnosti: uzavařením společenské smlouvy ze dne 24.4.1993 | 4.5.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.5.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za sídlištěm 2146/13, Praha 14300, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Za sídlištěm 2146/13, Praha 14300, Česká republika | 4.5.1993 - 4.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.4.2011 |
c) ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozo- vání hostinských činností v těchto zařízeních | 15.7.1994 - 14.4.2011 |
d) provozování diskotéky | 15.7.1994 - 14.4.2011 |
a) ubytovací služby | 4.5.1993 - 14.4.2011 |
b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.5.1993 - 14.4.2011 |
jednatel | Antonín Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2015 do 3.10.2017 |
Adresa | Dvořákova 1313/3, 40502 Děčín |
jednatel | Antonín Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 4.10.2015 |
Adresa | Dvořákova 1313/3, 40502 Děčín |
jednatel | Antonín Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1996 do 5.10.2011 |
Adresa | Dvořákova 1313/3, 40502 Děčín |
jednatel | Jaroslav Maša |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1995 do 28.3.1996 |
Adresa | Komenského náměstí 623, 66501 Rosice |
jednatel ing. | Petr Ledl |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1993 do 3.11.1995 |
Adresa | Za sídlištěm 2146/13, 14300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 49357891 |
---|---|
Jméno: | LUNA, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Za sídlištěm 2146/13, Praha 14300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 13. 12. 1996 |
IČO: | 49357891 |
---|---|
Firma: | LUNA, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 1993 |
Sídlo: | Za sídlištěm 2146/13, Praha 14300 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |