LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."^v likvidaci"^ (47976241) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. Republiky 422/3, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47976241 | |
Jméno: | LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.1993 |
Zapsána dne: | 1.4.1993 | |
Společnost vstoupila ke dni 23. listopadu 1993 do likvidace. | 23.11.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Republiky 422/3, Olomouc 77900, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Republiky 3, Olomouc 77200, Česká republika | 1.4.1993 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení | 1.4.1993 |
likvidátor | Stanislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1993 |
Adresa | Přichystalova 71 c , Olomouc |
jednatel | Josef Tománek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 23.11.1993 |
Adresa | Nádražní 10, 78335 Horka nad Moravou |
jednatel | Stanislav Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 23.11.1993 |
Adresa | Přichystalova 71 c , 77200 Olomouc |
IČO: | 47976241 |
---|---|
Firma: | LUMEN ELEKTROINSTALACE, spol. s r. o."^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | nám. Republiky 422/3, Olomouc 77900 |
---|
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |