Luket s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Luket s.r.o. (25406787) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Vinicí 416, 47127 Stráž pod Ralskem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 1999 Luket s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Luket s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Luket s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 13. 9. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15778 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25406787 | |
Jméno: | Luket s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.9.1999 |
Zapsána dne: | 13.9.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.10.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.4.2012 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.9.1999 - 2.4.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Vinicí 416, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 1.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Vinicí 416, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 3.2.2012 - 1.10.2014 |
Adresa: | Potoční , Mimoň , Česká republika | 30.9.2010 - 3.2.2012 |
Adresa: | Komenského , Mimoň , Česká republika | 13.9.1999 - 30.9.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojářství | 3.2.2012 |
obráběčství | 3.2.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.9.1999 - 30.9.2010 |
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje a zboží, hmotných a nehmotných investic a statků, mimo výkonu komerčního práva | 13.9.1999 - 30.9.2010 |
Jednatel | André Heuchel |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2021 |
Adresa | 991, 47124 Ralsko |
Jednatel | André Heuchel |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 26.8.2021 |
Adresa | Sídliště pod Ralskem 604, 47124 Mimoň |
Jednatel | André Heuchel |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2010 do 1.10.2014 |
Adresa | , Finkenweg 5, 36208 Wildeck Boserode |
Jednatel | André Heuchel |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.1999 do 30.9.2010 |
Adresa | , Finkenweg 5, 36208 Wildeck Boserode, SRN, bytem v ČR: Mimoň, Komenského 93/V |
IČO: | 25406787 |
---|---|
Firma: | Luket s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Stráž pod Ralskem |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 9. 1999 |
Sídlo: | Pod Vinicí 416, Stráž pod Ralskem 47127 |
---|
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |