LUKAS INVEST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUKAS INVEST s.r.o. (27547507) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 180, 57201 Kamenec u Poličky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2008 a je stále aktivní. LUKAS INVEST s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LUKAS INVEST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUKAS INVEST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25391 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27547507 | |
Jméno: | LUKAS INVEST s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.10.2008 |
Zapsána dne: | 4.10.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 180, Kamenec u Poličky 57201, Česká republika | 7.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.12.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 9.12.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.10.2008 - 9.12.2015 |
jednatel | Slavomír Lorenc |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 |
Adresa | 180, 57201 Kamenec u Poličky |
jednatel | Eliška Lorencová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 do 23.3.2017 |
Adresa | 180, 57201 Kamenec u Poličky |
jednatel | Eliška Lorencová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 do 23.3.2017 |
Adresa | 180, 57201 Kamenec u Poličky |
jednatel | Eliška Lorencová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2008 do 9.12.2015 |
Adresa | 180, 57201 Kamenec u Poličky |
jednatel | Slavomír Lorenc |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2008 do 9.12.2015 |
Adresa | 180, 57201 Kamenec u Poličky |
IČO (identifikační číslo): | 27547507 |
---|---|
Jméno: | LUKAS INVEST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 10. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 180, Kamenec u Poličky 57201 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2014 |
Přerušeno od | 17. 3. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Slavomír Lorenc |
---|
IČO: | 27547507 |
---|---|
Firma: | LUKAS INVEST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Kamenec u Poličky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 10. 2008 |
Sídlo: | 180, Kamenec u Poličky 57201 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání |