LUI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUI s.r.o. (27219534) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 1167, 56401 Žamberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2005 LUI s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LUI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35179 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27219534 | |
Jméno: | LUI s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.2.2005 |
Zapsána dne: | 14.2.2005 | |
Dle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 54 Cm 97/2022-11 ze dne 9.6.2022 se zahajuje řízení o zrušení společnosti shora. Usnesení nabylo právní moci dne 23.6.2022. | 31.8.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.2.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 1167, Žamberk 56401, Česká republika | 23.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Závěrka 551/1, Praha 6 16000, Česká republika | 29.8.2005 - 23.4.2015 |
Adresa: | Vinohradská 1188/58, Praha 3 13000, Česká republika | 14.2.2005 - 29.8.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor podle § 4 zák. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání | 14.2.2005 |
Jednatel | Johannes Cornelis Overman |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2005 |
Adresa | , Märit, CH-3235 Erlach |
jednatel | Ing. Tomáš Krolupper |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2005 do 29.8.2005 |
Adresa | Krohova 2210/54, Praha 6 |
IČO: | 27219534 |
---|---|
Firma: | LUI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Žamberk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 2. 2005 |
Sídlo: | Sokolovská 1167, Žamberk 56401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |