LUH SPOL s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUH SPOL s.r.o. v likvidaci (28961650) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hornopočernická 245/23, 19700 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2009 a je stále aktivní. LUH SPOL s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LUH SPOL s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUH SPOL s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 156123 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28961650 | |
Jméno: | LUH SPOL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.9.2009 |
Zapsána dne: | 16.9.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1349/2023-5 ze dne 10. 10. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8. 11. 2023. | 24.1.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornopočernická 245/23, Praha 19700, Česká republika | 16.9.2009 |
---|
jednatel | Mykhaylo Nemesh |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | , Tjačiv |
jednatel | Mariya Ivantsyuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | , Novoselycja |
jednatel | Angela Gilca |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | , Selište |
jednatel | Yaroslav Darvay |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Slavjanska , Chust |
jednatel | Oksana Dudla |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | , Šyrokyj Luh |
jednatel | Albina Zakirova |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Bljuchera , Cherson |
jednatel | Marta Rishko |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Novoseliv , Zabrid |
jednatel | Vasyl Tanchynets |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Ševčenka , Šyrokyj Luh |
jednatel | Mariya Sverenyak |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Zadorožna , Kryva |
jednatel | Hanna Hoshta |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Ivana Franka , Vynohradiv |
jednatel | Yuriy Hrychka |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Projektna , Horinčovo |
jednatel | Nadiya Hrychka |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Projektna , Horinčovo |
jednatel | Iurii Karpovych |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Hastello , Mukačevo |
jednatel | Larysa Dalekorei |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Ruska , Mukačevo |
jednatel | Yuriy Fedorovych |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Peremohy , Šyrokyj Luh |
jednatel | Stepan Vorobets |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Danyla Halyckoho , Moršyn |
jednatel | Ivan Tyasko |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 |
Adresa | Košuta , Perechrestja |
jednatel | Tetyana Obedina |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2011 |
Adresa | , Nova Kachovka, Stepova 1 |
jednatel | Pavlo Mykhalchych |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 do 14.3.2011 |
Adresa | Žovtneva , Dubove |
IČO (identifikační číslo): | 28961650 |
---|---|
Jméno: | LUH SPOL s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hornopočernická 245/23, Praha 19700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Tetyana Obedina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Nemesh |
Člen statutárního orgánu: | Mariya Ivantsyuk |
Člen statutárního orgánu: | Yaroslav Darvay |
Člen statutárního orgánu: | Albina Zakirova |
Člen statutárního orgánu: | Marta Rishko |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Tanchynets |
Člen statutárního orgánu: | Mariya Sverenyak |
Člen statutárního orgánu: | Hanna Hoshta |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Hrychka |
Člen statutárního orgánu: | Iurii Karpovych |
Člen statutárního orgánu: | Larysa Dalekorei |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Fedorovych |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Tyasko |
Člen statutárního orgánu: | Stepan Vorobets |
Člen statutárního orgánu: | Angela Gilca |
Člen statutárního orgánu: | Oksana Dudla |
Člen statutárního orgánu: | Nadiya Hrychka |
IČO: | 28961650 |
---|---|
Firma: | LUH SPOL s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 9. 2009 |
Sídlo: | Hornopočernická 245/23, Praha 19700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |