Lufthansa Cargo AG, organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lufthansa Cargo AG, organizační složka (63112981) je Odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Sídlí na adrese Aviatická 1048/12, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 1995 Lufthansa Cargo AG, organizační složka má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Lufthansa Cargo AG, organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lufthansa Cargo AG, organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 14427 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63112981 | |
Jméno: | Lufthansa Cargo AG, organizační složka | |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby | 28.8.1995 |
Zapsána dne: | 28.8.1995 | |
Zakladatel: Lufthansa Cargo AG se sídlem: Langer Kornweg 34i, 65451 Kelsterbach, SRN | 4.3.1996 - 30.7.2013 | |
Za organizační složku jedná a podepisuje se její vedoucí. Podepisování za společnost se provádí tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí vedoucí organizační složky svůj vlastnoruční podpis. | 28.8.1995 | |
Zakladatel: Lufthansa Cargo Airlines GmbH se sídlem: Langer Kornweg 34i, 65451 Kelsterbach, SRN | 28.8.1995 - 4.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Aviatická 1048/12, Praha 6 16100, Česká republika | 28.3.2012 |
---|---|---|
Adresa: | , Praha 6 16008, Česká republika | 5.9.2000 - 28.3.2012 |
Adresa: | Pařížská 28, Praha 1 11000, Česká republika | 28.8.1995 - 5.9.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provozování mezinárodní nákladní letecké dopravy. Zajišťování technického provozu letadel subjektu vlastními i cizími prostředky a vlastním i cizím personálem, dozírajícím a podílejícím se na přípravě a ošetření letadla. Toto oprávnění v sobě nezahrnuje provedení komplexního obchodního a nebo technického a nebo bezpečnostního odbavení letadla. Zajištování přepravní (nákladní) kapacity na leteckých spojích subjektu a na přípojových spojích k nim. Používání vlastního počítačového rezervačního a distribučně prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů (code of Conduct for Regulation and Ope ration of Computer Reservation System), zásad stanovených předpisy Evropské unie, Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených předpisy ČR. Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v nákladní letecké dopravě za Kč, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb: a) ve svém sídle na adrese Aviatická 1048/12, 161 00 Praha 6 - Ruzyně b) prostřednictvím zprostředkovatelů s tím, že tržby budou od zprostředkovatelů převáděny na korunový účet organizační složky vedený u peněžního ústavu na území ČR. Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného českého živnostenského oprávn ění. Může být požadováno, aby subjekt oznámil českým orgánům státní správy seznam zprostředkovatelů a adresy jejich provozoven, kterým svěřil k prodeji své přepravní dokumenty. O prodejích přepravních dokumentů bude vedena evidence, z níž bude zřejmý druh dokumentu respektive služby, hodnota, způsob úhrady, komu byla služba poskytnuta. Organizační složka na požádání doloží hmotnost přepravovaného zboží a pošty na svých linkách d o/z ČR. Převádět přebytky příjmů nad koruno | 30.7.2013 |
Provozování mezinárodní nákladní letecké dopravy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
Zajišťování technického provozu letadel subjektu vlastními i cizími prostředky a vlastním i cizím personálem, dozírajícím a podílejícím se na přípravě a ošetření letadla. Toto oprávnění v sobě nezahrnuje provedení komplexního obchodního a nebo technického a nebo bezpečnostního odbavení letadla. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
Zajištování přepravní ( nákladní ) kapacity na leteckých spojích subjektu a na přípojových spojích k nim. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
Používání vlastního počítačového rezervačního a distribučně prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů ( code of Conduct for Regulation and Op eration of Computer Reservation System ), zásad stanovených předpisy Evropské unie, Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených předpisy ČR. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
Vystanování a prodej přepravních dokumentů subjektu v nákladní letecké dopravě za Kč, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb. a) ve své kanceláři v Pařížské ul. 28 a na letišti Ruzyně b) prostřednictvím zprostředkovatelů s tím, že tržby budou odzprostředkovatelů převáděny na korunový účet organizační složky vedený u peněžního ústavu na území ČR. Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného čs. živnostenského oprávnění. Může být požadováno, aby subjekt oznámil čs. orgánům státní správy seznam zprostředkovatelů a adresy jejich provozoven, kterým svěřil k prodeji své přepravní dokumenty. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
O prodejích přepravních dokumentů bude vedena evidence, z níž bude zřejmý druh dokumentu respektive služby, hodnota, způsob úhrady, komu byla služba poskytnuta. Organizační složka na požádání doloží hmotnost přepravovaného zboží a pošty na svých linkách d o/z ČR. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
Převádět přebytky příjmů nad korunovými výdaji z korunového prodeje přepravy nákladu do svého ústředí na základě dohody o ochraně investic mezi ČR a SRN ze dne 2.10.1990. | 28.8.1995 - 30.7.2013 |
Ing. Martina Smolková | |
Ve funkci | od 27.4.2019 |
Adresa | V Nové Vsi 547/7, 15800 Praha |
Ing. Martina Smolková | |
Ve funkci | od 27.7.2016 do 27.4.2019 |
Adresa | V Nové Vsi 547, 15800 Praha |
Benjamin Maier | |
Ve funkci | od 16.12.2011 do 27.7.2016 |
Adresa | Schönbrunnerstraße 110, 1050 Vídeň |
Hasan Hatipoglu | |
Ve funkci | od 16.8.2006 do 16.12.2011 |
Adresa | Pařížská 98/17, 11000 Praha 1 |
Andreas Löffler | |
Ve funkci | od 12.7.2005 do 16.8.2006 |
Adresa | K Vinicím 652, 16400 Praha 6 |
František Gut | |
Ve funkci | od 28.8.1995 do 12.7.2005 |
Adresa | Na parcelách 245, 25268 Středokluky |
IČO: | 63112981 |
---|---|
Firma: | Lufthansa Cargo AG, organizační složka |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | Aviatická 1048/12, Praha 16100 |
---|
Letecká nákladní doprava |
Činnosti související s leteckou dopravou |