LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" (47153288) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 8. pěšího pluku 2380, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 1992 a je stále aktivní. LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 9. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3980 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47153288 | |
Jméno: | LUCIE REKLAMA s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.9.1992 |
Zapsána dne: | 24.9.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 47 Cm 73/2024-15, ze dne 9.5.2024, které nabylo právní moci dne 8.6.2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 8.7.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.9.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 9.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | 8. Pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 5.5.2009 - 9.4.2013 |
Adresa: | Pionýrů 1758, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 24.9.1992 - 5.5.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Reklamní a informační činnost, poskytování softwaru | 7.12.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.3.2009 - 7.12.2023 |
ostatní služby převážně osobního charakteru - reklamní a informační činnost | 24.9.1992 - 3.3.2009 |
jednatel | Lukáš Kavka |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2024 |
Adresa | 86, 73901 Baška |
jednatel | Lucie Krůčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 |
Adresa | Dlouhá 383, 26204 Nová Ves pod Pleší |
jednatel | Lukáš Kavka |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2013 do 13.4.2024 |
Adresa | 186, 73901 Baška |
jednatel | Lukáš Kavka |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 9.4.2013 |
Adresa | 186, 73901 Baška |
jednatel | Ing. Lucie Krůčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 21.2.2013 |
Adresa | 186, 73901 Baška |
jednatel | Robert Šibl |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2004 do 15.4.2009 |
Adresa | Novodvorská 3070, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Zdeněk Kavka |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1992 do 16.3.2004 |
Adresa | 186, 73901 Baška |
jednatel | Zdeněk Jabůrek |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1992 do 16.3.2004 |
Adresa | Sv. Čecha , Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 47153288 |
---|---|
Jméno: | LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 9. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lucie Krůčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Kavka |
IČO: | 47153288 |
---|---|
Firma: | LUCIE REKLAMA s. r. o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 9. 1992 |
Sídlo: | 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Reklamní činnosti |