LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. (07644027) je Spolek. Sídlí na adrese Kšírova 215/125, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2018 LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 12. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 25488 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07644027 | |
Jméno: | LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 22.12.2018 |
Zapsána dne: | 22.12.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kšírova 215/125, Brno 61900, Česká republika | 22.12.2018 |
---|
předseda výkonného výboru | René Litschmann |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Pod kaštany 2282/5, 61600 Brno |
člen výkonného výboru | David Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Kšírova 379/13, 61700 Brno |
člen výkonného výboru | Matěj Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | 241, 66443 Hajany |
člen výkonného výboru | Matěj Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 do 24.8.2022 |
Adresa | Klíny 1912/5, 61500 Brno |
Předseda výboru | Michal Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 5.8.2022 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
Člen výboru | David Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 5.8.2022 |
Adresa | Kšírova 379/13, 61700 Brno |
Člen výboru | Matěj Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 do 5.8.2022 |
Adresa | 241, 66443 Hajany |
Člen výboru | Matěj Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2019 do 20.7.2022 |
Adresa | Klíny 1912/5, 61500 Brno |
Člen výboru | Matěj Fráňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 28.6.2019 |
Adresa | Staňkova 357/7, 60200 Brno |
IČO: | 07644027 |
---|---|
Firma: | LT MÍŠA MILÍČOV, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 12. 2018 |
Sídlo: | Kšírova 215/125, Brno 61900 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |