LSL spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LSL spol. s r.o. (49454471) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1. máje 6, 58822 Luka nad Jihlavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 1993 LSL spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LSL spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LSL spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13043 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49454471 | |
Jméno: | LSL spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.11.1993 |
Zapsána dne: | 19.11.1993 |
Základní kapitál | 3 226 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.4.1994 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1993 - 15.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1. máje 6, Luka nad Jihlavou 58822, Česká republika | 21.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | ul. 1. máje 6, Luka nad Jihlavou , Česká republika | 19.11.1993 - 21.9.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
čalounictví | 19.11.1993 - 30.7.2004 |
truhlářství | 19.11.1993 - 28.4.2015 |
silniční motorová doprava | 19.11.1993 - 28.4.2015 |
jednatel | Otakar Simonides |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2020 |
Adresa | Nová 453, 58822 Luka nad Jihlavou |
jednatel | Jozef Lukačko |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2023 |
Adresa | Erbenova 2535/31, 58601 Jihlava |
jednatel | Jozef Lukačko |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2020 do 23.4.2023 |
Adresa | Ortenova 4315/2, 58601 Jihlava |
jednatel | Josef Lukačko |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1993 do 21.9.2020 |
Adresa | Na Kopci 27, Jihlava |
jednatel | Otakar Simonides |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2008 do 21.9.2020 |
Adresa | Nová 453, Luka nad Jihlavou |
jednatel | Otakra Simonides |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1993 do 24.4.2008 |
Adresa | Nová 453, Luka nad Jihlavou |
jednatel | František Laube |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1993 do 29.10.1998 |
Adresa | Zahradní 609, Luka nad Jihlavou |
jednatel | Otakar Simonides |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1993 do 1.12.1993 |
Adresa | Nová Ves 453, Luka nad Jihlavou |
IČO (identifikační číslo): | 49454471 |
---|---|
Jméno: | LSL spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 11. 1993 |
Sídlo: | 1. máje 6, Luka Nad Jihlavou 58822 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Jozef Lukačko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Otakar Simonides |
IČO: | 49454471 |
---|---|
Firma: | LSL spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Luka nad Jihlavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 11. 1993 |
Sídlo: | 1. máje 6, Luka nad Jihlavou 58822 |
---|
Výroba nábytku |
Silniční nákladní doprava |