LP - STEEL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LP - STEEL a.s. (26225913) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žilkova 2272/24b, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 10. 2000 a je stále aktivní. LP - STEEL a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LP - STEEL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LP - STEEL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8401 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26225913 | |
Jméno: | LP - STEEL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.10.2000 |
Zapsána dne: | 12.10.2000 | |
Valná hromada dne 4.11.2022 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) ze stávající částky 2.200.000,- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých) na částku 4.700.000,- Kč (čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti; emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 25 (dvaceti pěti) kusů listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno (dále též Akcie). Všichni akcionáři Společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. Všech nových 25 (dvacet pět) kusů Akcií bude upsáno uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 zákona o obchodních korporací, a to předem určeným zájemcem takto: - společnost BFIG a.s., identifikační číslo 07047266, sídlem Lukostřelecká 1154/1, 470 01 Česká Lípa, spisová značka B 2868 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, upíše 25 (dvacet pět) kusů Akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 .000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádné akcie neupíše obchodník s cennými papíry. Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce, se stanoví na 4.12.2022 (čtvrtého prosince roku dvoutisícíhodvacátéhodruhého). Emisní kurs nových upisovaných Akcií odpovídá jmenovité hodnotě nově vydávaných Akcií, tj. částce 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu Akcii. Emisní ážio se nestanovuje. Účtem pro splacení emisního kursu upisovaných Akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti zřízený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 302285005/0300. Konec lhůty pro splacení celého emisního kursu upisovaných Akcií Společnosti se stanoví na 4.12.2022 (čtvrtého prosince roku dvoutisícíhodvacátéhodruhého). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. | 11.11.2022 | |
Na společnost, jako nástupnickou, přešlo v rámci vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti JNBF Steel s.r.o., IČO 07910789, se sídlem Žilkova 2272/24b, Řečkovice, 621 00 Brno. Společnost v rámci této fúze změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou s obchodní firmou LP - STEEL a.s. | 1.7.2020 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 14.2.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 14.2.2014 - 4.11.2015 |
Základní kapitál | 4 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.11.2022 | |
Základní kapitál | 2 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.7.2020 - 11.11.2022 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.2019 - 1.7.2020 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.10.2000 - 2.10.2019 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 47 | 11.11.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 22 | 1.7.2020 - 11.11.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žilkova 2272/24b, Brno 62100, Česká republika | 6.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Atriová 304/29, Brno 62100, Česká republika | 26.3.2015 - 6.9.2019 |
Adresa: | Dukelská třída 116/38, Brno 61400, Česká republika | 5.1.2011 - 26.3.2015 |
Adresa: | Dukelská 38, čp.116, Brno 61400, Česká republika | 15.3.2002 - 5.1.2011 |
Adresa: | Žilkova 22, Brno 62100, Česká republika | 12.10.2000 - 15.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hornická činnost - b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování zajišťování a likvidace lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činno stech uvedených v písmenech b) až d) | 30.3.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.1.2011 |
člen představenstva | Jan Nimrichter |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 |
Adresa | Žilkova 2272/24b, 62100 Brno |
člen představenstva | Marek Bříza |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 |
Adresa | U Rokle 2475, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Marek Bříza |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 1.7.2020 |
Adresa | U Rokle 2475, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Jan Nimrichter |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 1.7.2020 |
Adresa | Žilkova 2272/24b, 62100 Brno |
jednatel | Ing. Růžena Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Atriová 304/29, 62100 Brno |
jednatel | Ing. Bohumil Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Atriová 304/29, 62100 Brno |
jednatel | Ing. Růžena Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 4.11.2015 |
Adresa | Atriová 304/29, 62100 Brno |
jednatel | Ing. Bohumil Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 4.11.2015 |
Adresa | , |
jednatel | Ing. Bohumil Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 26.3.2015 |
Adresa | Dukelská třída 116/38, 61400 Brno |
jednatel | Ing. Růžena Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2014 do 26.3.2015 |
Adresa | Dukelská třída 116/38, 61400 Brno |
jednatel | Pavel Votruba |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 5.1.2011 |
Adresa | Božetěchova 75, 61200 Brno |
jednatel | Milan Hritz |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2000 do 15.3.2002 |
Adresa | Pálavské nám. 4120/7, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26225913 |
---|---|
Jméno: | LP - STEEL a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 10. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Žilkova 2272/24, Brno 62100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marek Bříza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Nimrichter |
IČO: | 26225913 |
---|---|
Firma: | LP - STEEL a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 10. 2000 |
Sídlo: | Žilkova 2272/24b, Brno 62100 |
---|
Ostatní těžba a dobývání |
Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu |
Výroba ostatních chemických výrobků j. n. |
Příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |