Loužek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Loužek s.r.o. (46712607) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 114, 44001 Obora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 7. 1992 Loužek s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Loužek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Loužek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2639 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46712607 | |
Jméno: | Loužek s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.7.1992 |
Zapsána dne: | 16.7.1992 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne l5.6.l992. | 16.7.1992 - 1.12.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 114, Obora 44001, Česká republika | 23.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 114, Louny 44001, Česká republika | 15.6.2002 - 23.4.2014 |
Adresa: | Černčice , Obora č. 114 43901, Česká republika | 16.7.1992 - 15.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
l. Zemědělská výroba. | 16.7.1992 |
Jednatel | Miroslav Mašanský |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2014 |
Adresa | Karla Šrůmy 425, 43901 Černčice |
jednatel | Ing. Aleš Mašanský |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | V Ořechách 197, 43909 Slavětín |
Jednatel | Mgr. Klára Mašanská |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 17.12.2021 |
Adresa | V Ořechách 197, 43909 Slavětín |
Jednatel | Miroslav Mašanský |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2002 do 23.4.2014 |
Adresa | čp. 425, Černčice |
Jednatel | Mgr. Klára Mašanská |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2012 do 14.11.2013 |
Adresa | V Ořechách 197, 43909 Slavětín |
Jednatel | Vlastimila Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2002 do 2.8.2012 |
Adresa | Karlova 735, Louny |
Jednatel | Vlasta Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1997 do 15.6.2002 |
Adresa | Karlova 735, Louny |
Jednatel | Miroslav Mašanský |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1997 do 15.6.2002 |
Adresa | čp. 42, Černčice |
Jednatel | Vlasta Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1992 do 19.2.1997 |
Adresa | Karlova 735, Louny |
Jednatel | Miroslav Mašanský |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1992 do 19.2.1997 |
Adresa | čp. 42, Černčice |
IČO: | 46712607 |
---|---|
Firma: | Loužek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Obora |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 7. 1992 |
Sídlo: | 114, Obora 44001 |
---|
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |