LORI TRADE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LORI TRADE s.r.o. (29038286) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Davídkova 694/26, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2010 LORI TRADE s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LORI TRADE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LORI TRADE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 161899 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29038286 | |
Jméno: | LORI TRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.2.2010 |
Zapsána dne: | 12.2.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Davídkova 694/26, Praha 8 18000, Česká republika | 12.2.2010 |
---|
jednatel | Nicolae Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2010 |
Adresa | , Orhei |
jednatel | Volodymyr Karpyk |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | Zahreblja 96, Tlumač |
jednatel | Mariya Pylyp´Yuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | , Rachiv |
jednatel | Dmytro Bysmak |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | Bronjka 276, Zakarpatská obl. |
jednatel | Oleh Senko |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | V. Velykoho , Boryslav |
jednatel | Myroslav Yuska |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | Družby 3, Dorobratovo |
jednatel | Olesya Savchuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | Kyjevská 154, Rachiv |
jednatel | Halyna Matolych |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | , Lopušanka |
jednatel | Galyna Dzhus |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | , Kaluš |
jednatel | Tetyana Pronyuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | Radjanska 19, Dilove |
jednatel | Ivan Soltys |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivsk |
jednatel | Vasyl Tymofiychuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivsk |
jednatel | Vasyl Ganych |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivsk |
jednatel | Mykola Lavriv |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 |
Adresa | Zavodska 19, Verchnij Strutin |
jednatel | Iryna Pundor |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 do 20.12.2021 |
Adresa | 16 lypnja 1/40, Chodoriv |
jednatel | Nocolae Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 do 18.3.2010 |
Adresa | , Orhei |
IČO: | 29038286 |
---|---|
Firma: | LORI TRADE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 2. 2010 |
Sídlo: | Davídkova 694/26, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |