LONGEVITA SENIO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LONGEVITA SENIO s.r.o. (26393743) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 243, 33016 Všeruby. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2005 a je stále aktivní. LONGEVITA SENIO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LONGEVITA SENIO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LONGEVITA SENIO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 22. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17447 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26393743 | |
Jméno: | LONGEVITA SENIO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.6.2005 |
Zapsána dne: | 22.6.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.6.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 243, Všeruby 33016, Česká republika | 22.6.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 22.8.2008 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2008 |
ubytovací služby | 22.6.2005 - 22.8.2008 |
poskytování služeb pro rodinu a domácnost | 22.6.2005 - 22.8.2008 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 22.6.2005 - 22.8.2008 |
zprostředkování obchodu a služeb | 22.6.2005 - 22.8.2008 |
Jednatel | Ing. Jan Mácha |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2014 |
Adresa | 309, 33013 Trnová |
jednatel | Petr Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 |
Adresa | Liliová 1480/5, 32600 Plzeň |
Jednatel | Ing. Jan Mácha |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2005 do 16.5.2014 |
Adresa | 309, Trnová |
IČO (identifikační číslo): | 26393743 |
---|---|
Jméno: | LONGEVITA SENIO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 6. 2005 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 243, Všeruby 33016 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 8. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Mácha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Šindelář |
IČO: | 26393743 |
---|---|
Firma: | LONGEVITA SENIO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Všeruby |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 6. 2005 |
Sídlo: | 243, Všeruby 33016 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Sociální péče v domovech pro seniory |
Poskytování ostatních osobních služeb |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |