LOMOGAS CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LOMOGAS CZ s.r.o. (09844333) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ortenovo náměstí 931/33, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 2021 LOMOGAS CZ s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LOMOGAS CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LOMOGAS CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 343406 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09844333 | |
Jméno: | Soloito s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.2021 |
Zapsána dne: | 20.1.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.4.2021 | |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.2021 - 25.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ortenovo náměstí 931/33, Praha 17000, Česká republika | 19.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000, Česká republika | 20.1.2021 - 19.4.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zejm. v oboru zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím | 19.4.2021 |
Správa vlastního majetku | 19.4.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2021 - 19.4.2021 |
Jednatel | Marek Neymon |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2021 |
Adresa | Raichlova 2659/4, 15500 Praha |
Jednatel | Lukáš Mihál |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2021 do 19.4.2021 |
Adresa | 344 , 90846 Unín |
jednatel | Iveta Šoltová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2021 do 19.4.2021 |
Adresa | Karla Čapka 276, 53313 Řečany nad Labem |
IČO: | 09844333 |
---|---|
Firma: | LOMOGAS CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 2021 |
Sídlo: | Ortenovo náměstí 931/33, Praha 17000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |