LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci (46994386) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Náměstí 23/28, 69201 Mikulov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 1992 LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8773 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46994386 | |
Jméno: | LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.12.1992 |
Zapsána dne: | 11.12.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27.12.2001, č.j. 9 Cm 86/2001-8, které nabylo právní moci dne 2.10.2007, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 26.8.2009 | |
Rozsudkem Krajského obchodního soudu v Brně č.j. 35/15 Cm 516/95 - 56 ze dne 2.9.1997, který nabyl právní moci dne 11.10.1997,vykonatelnost od 15.10.1997 se zrušila účast Mgr. Aleše Sobotky,nar.8.2.1950,bytem Mikulov,Brněnská 5 / dříve Náměstí 28 / ve společnosti LOGOGRAF spol. s r.o. se sídlem Mikulov,Náměstí 28,ode dne právní moci výše uvedeného rozsudku. | 7.4.1998 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným. | 11.12.1992 | |
Základní jmění: 102 000,--Kčs, splaceno 102 000,--Kčs. | 11.12.1992 - 20.10.1993 | |
Výše vkladů společníků: Mgr.Boris Lorenz, Brno, Čápkova 42, výše nepeněžitého vkladu 34 000,--Kčs, splaceno 34 000,--Kčs. Ivo Brettschneider, Brno, Příční 20, výše nepeněžitého vkladu 34 000,--Kčs, splaceno 34 000,--Kčs. Aleš Sobotka, Mikulov, Náměstí 28, výše nepeněžitého vkladu 34 000,--Kčs, splaceno 34 000,--Kčs. | 11.12.1992 - 20.10.1993 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 23/28, Mikulov 69201, Česká republika | 18.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Náměstí 23/28, Mikulov 69201, Česká republika | 11.12.1992 - 18.9.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování software koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vydavatelská činnost neperiodických publikací reklamní a propagační činnost | 11.12.1992 - 15.9.2015 |
jednatel | Ing. Ivo Brettschneider |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2015 do 17.4.2024 |
Adresa | Mezírka 752/14, 60200 Brno |
jednatel | Mgr. Boris Lorenz |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2015 do 22.9.2015 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Ivo Brettschneider |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1992 do 18.9.2015 |
Adresa | Příční 127/20, 60200 Brno |
jednatel | Mgr. Boris Lorenz |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1992 do 18.9.2015 |
Adresa | Čápkova 42/39, 60200 Brno |
jednatel | Aleš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1992 do 23.2.1998 |
Adresa | Náměstí 23/28, 69201 Mikulov |
IČO: | 46994386 |
---|---|
Firma: | LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Mikulov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 12. 1992 |
Sídlo: | Náměstí 23/28, Mikulov 69201 |
---|
Činnosti v oblasti informačních technologií |