LMK Praha 6 ČSA - modelářský klub p.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LMK Praha 6 ČSA - modelářský klub p.s. (62935950) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese K Tuchoměřicům 45, 16400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 LMK Praha 6 ČSA - modelářský klub p.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LMK Praha 6 ČSA - modelářský klub p.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LMK Praha 6 ČSA - modelářský klub p.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28875 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62935950 | |
Jméno: | SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY,LETECKO-MODELÁŘSKÝ KLUB 416 | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Tuchoměřicům 45, Praha 16400, Česká republika | 8.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Patočkova 12/1A, Praha 16000, Česká republika | 1.1.2014 - 8.7.2016 |
předseda | Jan Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2022 |
Adresa | K Tuchoměřicům 45, 16400 Praha |
Předseda | Jan Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 do 13.7.2022 |
Adresa | K Tuchoměřicům 45, 16400 Praha |
IČO: | 62935950 |
---|---|
Firma: | LMK Praha 6 ČSA - modelářský klub p.s. |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Přední Kopanina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 2. 1995 |
Sídlo: | K Tuchoměřicům 45, Praha 16400 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |