LM Metal Lift s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LM Metal Lift s.r.o. (46882383) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lužná 745/15, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 1992 a je stále aktivní. LM Metal Lift s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LM Metal Lift s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LM Metal Lift s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 159318 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46882383 | |
Jméno: | LM Metal Lift s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.8.1992 |
Zapsána dne: | 28.8.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 7.7.2014 - 22.2.2019 | |
Na společnost LM Metal Lift s.r.o., IČ 468 82 383 přešlo v důsledku převodu jmění na společníka obchodní jmění společnosti TECHNOLAMA S.A. - FERMATOR s.r.o., IČ 643 56 540, se sídlem Plzeň, Karlova 5, PSČ 301 21, zapsané v obchodním rejstříku Krajského s oudu v Plzni v oddíle C, vložka 6750. | 1.11.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.2.2019 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.8.1992 - 22.2.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lužná 745/15, Praha 16000, Česká republika | 22.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Lužná 745/15, Praha 6 16000, Česká republika | 26.11.2009 - 22.2.2019 |
Adresa: | Karlova 211/5, Plzeň 30121, Česká republika | 28.6.2001 - 26.11.2009 |
Adresa: | Bělohorská 4, Plzeň 30167, Česká republika | 4.6.1999 - 28.6.2001 |
Adresa: | Karlova 5, Plzeň , Česká republika | 3.2.1997 - 4.6.1999 |
Adresa: | B. Smetany 2, Plzeň , Česká republika | 28.8.1992 - 3.2.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. | 24.9.2012 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 24.9.2012 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. | 24.9.2012 |
silniční motorová doprava nákladní | 7.3.2007 - 24.9.2012 |
výroba kovového spotřebního zboží | 14.12.2006 - 24.9.2012 |
velkoobchod | 28.6.2001 - 24.9.2012 |
specializovaný maloobchod | 28.6.2001 - 24.9.2012 |
zprostředkování obchodu | 28.6.2001 - 24.9.2012 |
zprostředkování služeb | 28.6.2001 - 24.9.2012 |
reklamní činnost a marketing | 28.6.2001 - 24.9.2012 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství | 28.6.2001 - 24.9.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.8.1992 - 28.6.2001 |
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost | 28.8.1992 - 28.6.2001 |
reklamní a inzertní činnost | 28.8.1992 - 28.6.2001 |
poradenská a konzultační činnost v technických oborech | 28.8.1992 - 28.6.2001 |
Jednatel | Ing. Jiří Kobylák |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2017 |
Adresa | Plzenecká 922/75, 32600 Plzeň |
jednatel | JUDr. Libor Silovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 |
Adresa | Na Spojce 490/20, 32600 Plzeň |
Jednatel | Ing. Jiří Kobylák |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2005 do 25.6.2017 |
Adresa | Plzenecká 922/75, Plzeň |
Jednatel | Ing. Jiří Kobylák |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2005 do 25.6.2017 |
Adresa | Plzenecká 922/75, Plzeň |
Jednatel | Josef Johánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2001 do 21.11.2005 |
Adresa | Borská 39, Plzeň |
jednatel | Růžena Šteflová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1999 do 28.6.2001 |
Adresa | Mozartova 34, Plzeň |
jednatel | Ing. Miroslav Radotínský |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1997 do 4.6.1999 |
Adresa | Plzenecká 37, Plzeň |
Jednatel | JUDr. Ing. Miroslav Silovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1992 do 3.2.1997 |
Adresa | Nad Beranovkou 8, Plzeň |
Jednatel | Libor Silovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.1995 do 3.2.1997 |
Adresa | Mírová 22, Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 46882383 |
---|---|
Jméno: | LM Metal Lift s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Lužná 745/15, Praha 16000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 11. 2009 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 13. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 13. 6. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Kobylák |
---|
IČO: | 46882383 |
---|---|
Firma: | LM Metal Lift s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 8. 1992 |
Sídlo: | Lužná 745/15, Praha 16000 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |