LIVA, s.r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LIVA, s.r.o. - v likvidaci (47916001) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolská 1271/18, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 1993 a je stále aktivní. LIVA, s.r.o. - v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LIVA, s.r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LIVA, s.r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 7. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10359 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47916001 | |
Jméno: | LIVA, s.r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.7.1993 |
Zapsána dne: | 8.7.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. září 2006, které nabylo právní moci dne 21. října 2006 č.j. 18 Cm 340/2006, byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor společnosti. | 21.10.2006 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování poradenských služeb v oblasti potravinářského průmyslu | 8.7.1993 |
koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy | 8.7.1993 |
jednatel | Jaroslav Licek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.1993 |
Adresa | Slovenská 7, Znojmo |
jednatel | Ladislav Vaštík |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.1993 |
Adresa | 17.listopadu 34, Znojmo |
IČO (identifikační číslo): | 47916001 |
---|---|
Jméno: | LIVA, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 7. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sokolská 1271/18, Znojmo 66902 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Vaštík |
---|
IČO: | 47916001 |
---|---|
Firma: | LIVA, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 1993 |
Sídlo: | Sokolská 1271/18, Znojmo 66902 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |