Litovelská cukrovarna, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Litovelská cukrovarna, a.s. (64509109) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Loštická 131/1, 78401 Litovel. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 1996 a je stále aktivní. Litovelská cukrovarna, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Litovelská cukrovarna, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Litovelská cukrovarna, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1914 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64509109 | |
Jméno: | Litovelská cukrovarna, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.4.1996 |
Zapsána dne: | 3.4.1996 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 28.8.2015 - 24.7.2018 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 30.6.2014 - 28.8.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 30.6.2014 - 24.7.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.6.2014 | |
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. ze dne 26.1.2012: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Litovelská curkovarna, a.s. se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), tj. ze stávající výše základního kapitálu ve výši 18.000.000,- Kč, (slovy osmnáct milionů korun českých), na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 19.000.000,- Kč (slovy devatenáct milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Navýšení základního kapitálu je rozepsáno na 20 (slovy dvacet) kusů nových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 4. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je Ing. Ivo Mikstein, nar. 6.6.1964, bytem Bohuňovice, Za pilou 659, PSČ 783 14 dále jen "Předem vybraný zájemce", který oprávněn upsat akcie pouze peněžitým vkladem, který je povinen uhradit nejpozději do 30 dnů od zápisu usnesení v obchodním rejstříku. Všichni akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií. 5. Valná hromada stanovuje lhůtu do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat a to na 30 dnů od zápisu usnesení v obchodním rejstříku. 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Litovel, Loštická 131. 7. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat nálažitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. 8. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dnů od zápisu usnesení v obchodním rejstříku. 9. Společnost je povinna odeslat předem vybranému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se za to, že je upsání neúčinné. 10. Předem vybraný zájemce je povinen splatit peněžitý vklad, kterým upíše akcie ke zvýšení základního kapitálu, formou splacení na účet společnosti číslo 107-1856410247/0100 vedeného u Komerční banky, a.s.. 11. Důvodem zvýšení základního kapitálu je upsání akcií ve prospěch nového akcionáře. | 7.3.2012 - 22.3.2012 | |
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 24.6.1999 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje o 1.800.000,- Kč peněžitými vklady, tedy na částku 3.000.000,- Kč. Upisování nad částku 1.800.000,- Kč se nepřipouští. Základní jmění se zvyšuje upsáním 36 (třicetišesti) ks nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Určuje se, že akcie budou upsány na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Určuje se, že emisní kurs jedné každé s upisovaných akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) a je splatný nejpozději do 15ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 9621040217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Prostějov. | 24.9.1999 - 16.12.1999 | |
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25.8.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 150.000,- Kč peněžitými vklady a vydání 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad částku 150.000,- Kč se nepřipouští. Akcie budou veřejně obchodovatelné. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs akcií v plné výši dle jejich dohody nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet společnosti 9621040217/0100 u KB Prostějov. | 29.10.1997 - 25.5.1999 | |
Současně navrhovatel bere zpět svůj návrh na zápis změn společnosti do obchodního rejstříku ze dne 13.6.1997. | 29.10.1997 - 25.5.1999 |
Základní kapitál | 19 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.3.2012 | |
Základní kapitál | 18 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.6.2001 - 22.3.2012 | |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.12.1999 - 20.6.2001 | |
Základní kapitál | 1 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.5.1999 - 16.12.1999 | |
Základní kapitál | 1 050 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.1996 - 25.5.1999 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 380 | 30.6.2014 |
kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 380 | 29.5.2014 - 30.6.2014 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 380 | 22.3.2012 - 29.5.2014 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 360 | 20.6.2001 - 22.3.2012 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 60 | 16.12.1999 - 20.6.2001 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 24 | 25.5.1999 - 16.12.1999 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 21 | 3.4.1996 - 25.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Loštická 131/1, Litovel 78401, Česká republika | 27.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Loštická 131/1, Litovel 78401, Česká republika | 28.12.2001 - 27.10.2016 |
Adresa: | Mlýnská 523, Smržice 79817, Česká republika | 3.4.1996 - 28.12.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Výroba hnojiv Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 26.5.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.8.2011 - 26.5.2022 |
výroba elektřiny | 24.7.2008 |
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba nehašeného vápna | 13.6.2008 - 24.8.2011 |
výroba hnojiv | 1.12.2005 - 24.8.2011 |
realitní činnost | 1.9.2004 - 24.8.2011 |
výroba a prodej cukru a jeho modifikací | 17.3.2000 - 24.8.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.4.1996 - 24.8.2011 |
zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení | 3.4.1996 - 24.8.2011 |
poradenská činnost v oblasti chemie, biochemie a zemědělství | 3.4.1996 - 24.8.2011 |
poradenská činnost v oblasti ekonomiky | 3.4.1996 - 24.8.2011 |
Místopředseda představenstva | Mgr. Martin Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | Určická 4753/23, 79601 Prostějov |
Člen představenstva | Ing. Martin Opravil |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | 99, 78901 Zvole |
Člen představenstva | Ing. Milan Jurníček |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Zamykalova 454/11, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Jitka Klabalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Předseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Člen představenstva | Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 do 28.2.2024 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Místopředseda představenstva | Ing. Václav Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 do 28.2.2024 |
Adresa | Trnkova 523/41, 77900 Olomouc |
Místopředseda představenstva | Ing. Václav Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2017 do 26.5.2022 |
Adresa | Trnkova 523/41, 77900 Olomouc |
Předseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2017 do 26.5.2022 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Člen představenstva | Ing. Milan Jurníček |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.5.2022 |
Adresa | Zamykalova 454/11, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Jitka Klabalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.5.2022 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Člen představenstva | Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2017 do 26.5.2022 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Člen představenstva | Mgr. Bc. Ondřej Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 9.9.2017 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
Místopředseda představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 14.7.2017 |
Adresa | Za pilou 659, 78314 Bohuňovice |
Předseda představenstva | PhDr. Jana Kolomazníková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 14.7.2017 |
Adresa | Nešverova 683/2, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Bc. Miroslav Hofschneider |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 1.12.2015 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
Člen představenstva | Ing. Tomáš Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 1.12.2015 |
Adresa | Na Zákopě 369/16, 77900 Olomouc |
Předseda představenstva | Ing. Miloslav Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 2.11.2015 |
Adresa | Nešverova 683/2, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 2.11.2015 |
Adresa | Za pilou 659, 78314 Bohuňovice |
Místopředseda představenstva | Ing. Tomáš Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 2.11.2015 |
Adresa | Na Zákopě 369/16, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2014 do 28.8.2015 |
Adresa | Za pilou 659, 78314 Bohuňovice |
předseda představenstva | Ing. Miloslav Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 28.8.2015 |
Adresa | Nešverova 683/2, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 do 28.8.2015 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
místopředseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 10.7.2014 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Ing. Miloslav Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 25.6.2014 |
Adresa | Nešverova 683/2, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 17.5.2014 |
Adresa | Za pilou 659, 78314 Bohuňovice |
místopředseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2006 do 24.8.2011 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2006 do 24.8.2011 |
Adresa | Za pilou 659, 78314 Bohuňovice |
předseda představenstva | Ing. Miloslav Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2006 do 24.8.2011 |
Adresa | Nešverova 683/2, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Ing. Miloslav Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 26.6.2006 |
Adresa | Nešverova 683/2, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 26.6.2006 |
Adresa | Za pilou 659, 78314 Bohuňovice |
místopředseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 26.6.2006 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Ing. Miloslav Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 1.9.2004 |
Adresa | Wellnerova 699/23, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ing. Ivo Mikstein |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 1.9.2004 |
Adresa | Vávrovická 70/77, 74707 Opava |
předseda představenstva | Ing. Leopold Klabal |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2000 do 28.12.2001 |
Adresa | Dr. Horáka 1306/7, 79601 Prostějov |
místopředseda představenstva | Miroslav Hofschneider |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1999 do 28.12.2001 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
členka představenstva | Danuše Hofschneiderová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1999 do 28.12.2001 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
předseda představenstva | RNDr. Miroslav Hofschneider |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1999 do 24.11.2000 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
předseda představenstva | RNDr. Miroslav Hofschneider |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1996 do 24.9.1999 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
místopředseda představenstva | Miroslav Hofschneider |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1996 do 24.9.1999 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
členka představenstva | Danuše Hofschneiderová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1996 do 24.9.1999 |
Adresa | Mlýnská 523, 79817 Smržice |
IČO (identifikační číslo): | 64509109 |
---|---|
Jméno: | Litovelská cukrovarna, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Loštická 131/1, Litovel 78401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jitka Klabalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Leopold Klabal |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Jurníček |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Klabal |
Člen statutárního orgánu: | Martin Opravil |
IČO: | 64509109 |
---|---|
Firma: | Litovelská cukrovarna, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Litovel |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 4. 1996 |
Sídlo: | Loštická 131/1, Litovel 78401 |
---|
Výroba cukru |
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin |
Výroba vápna a sádry |
Výroba elektřiny |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |