LIRS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LIRS s.r.o. (26253798) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 94, 66451 Ponětovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2001 LIRS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LIRS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LIRS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40459 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26253798 | |
Jméno: | LIRS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.8.2001 |
Zapsána dne: | 7.8.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 94, Ponětovice 66451, Česká republika | 7.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.4.2012 |
specializovaný maloobchod | 7.8.2001 - 23.4.2012 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 7.8.2001 - 23.4.2012 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 7.8.2001 - 23.4.2012 |
jednatel | Ing. Miloslav Mikyska |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | Rudé armády 642/37, 68301 Rousínov |
jednatel | Ing. Miloslav Mikyska |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 7.12.2016 |
Adresa | Rudé armády 37, 68301 Rousínov |
jednatel | Ing. František Holešínský |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2003 do 23.4.2012 |
Adresa | Mojmírovo nám. 22, 61200 Brno |
jednatel | Ing. František Holešínský |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 24.9.2003 |
Adresa | 881, 69611 Mutěnice |
IČO: | 26253798 |
---|---|
Firma: | LIRS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Ponětovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 8. 2001 |
Sídlo: | 94, Ponětovice 66451 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |