Lipary, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lipary, s.r.o. (27585361) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lotyšská 646/10, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 2006 a je stále aktivní. Lipary, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Lipary, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lipary, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 114877 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27585361 | |
Jméno: | Lipary, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.8.2006 |
Zapsána dne: | 30.8.2006 | |
Na základě projektu rozdělení odštěpením ze dne 24. října 2019 se rozdělila společnost Lipary, s.r.o., sídlem Svojsíkova 1436/9, 169 00 Praha 6, IČO 27585361, a část jejího jmění určená v projektu přešla na nástupnickou společnost VIZERIO s.r.o. sídlem Pe kařská 358/85, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO 06904394. | 9.12.2019 | |
Společnost Lipary, s.r.o. byla rozdělena odštěpením s přechodem vyčleněné části jmění na nově vznikající společnost Novomísečná, s.r.o., se sídlem Svojsíkova 1436/9, 169 00 Praha 6, IČ 04126611. Rozhodným dnem byl 1. leden 2015. | 29.5.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lotyšská 646/10, Praha 16000, Česká republika | 30.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Svojsíkova 1436/9, Praha 16900, Česká republika | 29.5.2015 - 30.1.2023 |
Adresa: | České družiny 1636/22, Praha 6 16000, Česká republika | 30.8.2006 - 29.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.5.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
realitní činnost | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
jednatel | Ing. Leoš Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2015 |
Adresa | Polní 885, 29401 Bakov nad Jizerou |
jednatel | Ing. Leoš Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2009 do 9.8.2015 |
Adresa | Polní 885, 29401 Bakov nad Jizerou |
jednatel | Ing. Leoš Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 30.6.2009 |
Adresa | Obecní 60, 38411 Netolice |
IČO (identifikační číslo): | 27585361 |
---|---|
Jméno: | Lipary, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Svojsíkova 1436/9, Praha 16900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Leoš Navrátil |
---|
IČO: | 27585361 |
---|---|
Firma: | Lipary, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 2006 |
Sídlo: | Lotyšská 646/10, Praha 16000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |