LIMARA v. o. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LIMARA v. o. s. (26275694) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Vejpustek 125, 67972 Kunštát. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 2002 a je stále aktivní. LIMARA v. o. s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LIMARA v. o. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LIMARA v. o. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 15710 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26275694 | |
Jméno: | LIMARA v. o. s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 30.1.2002 |
Zapsána dne: | 30.1.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vejpustek 125, Kunštát 67972, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod | 30.1.2002 |
zprostředkování obchodu | 30.1.2002 |
velkoobchod | 30.1.2002 |
Vladimíra Jančová | |
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | Brněnská 345, 67972 Kunštát |
Libor Janča | |
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | 34, 67972 Kunštát |
Vladimíra Jančová | |
Ve funkci | od 20.2.2003 do 17.10.2016 |
Adresa | Brněnská 345, 67972 Kunštát na Moravě |
Libor Janča | |
Ve funkci | od 26.7.2014 do 17.10.2016 |
Adresa | 34, 67972 Kunštát |
Libor Janča | |
Ve funkci | od 16.9.2013 do 26.7.2014 |
Adresa | 68, 67974 Křtěnov |
Libor Janča | |
Ve funkci | od 30.1.2002 do 16.9.2013 |
Adresa | Brněnská 345, 67972 Kunštát |
Renáta Slouková | |
Ve funkci | od 23.11.2002 do 20.2.2003 |
Adresa | Olomoucká 152, 61800 Brno |
Martin Dvořáček | |
Ve funkci | od 30.1.2002 do 23.11.2002 |
Adresa | U Hájku 17, 67961 Letovice |
IČO (identifikační číslo): | 26275694 |
---|---|
Jméno: | LIMARA v. o. s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 1. 2002 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vejpustek 125, Kunštát 67972 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimíra Jančová |
---|
IČO: | 26275694 |
---|---|
Firma: | LIMARA v. o. s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Kunštát |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 1. 2002 |
Sídlo: | Vejpustek 125, Kunštát 67972 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |