Limagrain Česká republika, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Limagrain Česká republika, s.r.o. (62587498) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lednická 1533, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 1994 a je stále aktivní. Limagrain Česká republika, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Limagrain Česká republika, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Limagrain Česká republika, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34072 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62587498 | |
Jméno: | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.12.1994 |
Zapsána dne: | 28.12.1994 | |
Ke dni 1. 12. 2021 byl závod společnosti Limagrain Central Europe S.E., se sídlem Biopôle Clermont Limagne Rue Henri Mondor 63360 Saint-Beauzire, Francie, registrační číslo 438205320, a to závod Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, se sídlem Vizovice, Pardubská 1197, PSČ 76312, IČO 27750043, zapsaný u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. A 20164, vložen jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Limagrain Česká republika, s.r.o., IČO 62587498, a doklad o vkladu závodu byl uložen ve sbírce listin. Ke dni 1. 12. 2021 byl u společnosti Limagrain Česká republika, s.r.o., jako nabyvatele, zveřejněn údaj o tom, že společnost Limagrain Česká republika, s.r.o. uložila doklad o vkladu závodu do sbírky listin. | 1.12.2021 | |
Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. se sídlem Praha 9-Kyje, Podedvorská 755/5, PSČ 198 00, identifikační číslo 625 87 498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34072, je právním nástupcem zaniklé s polečnosti PLANT SELECT, spol. s r.o. se sídlem Bedihošť, Hrubčice 111, PSČ 798 21, identifikační číslo 440 53 576, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3716. Právním důvodem zániku společnosti PLANT SELECT, spol. s r.o. je sloučení společnosti PLANT SELECT, spol. s r.o. se společností Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Dnem zániku společnosti PLANT SELECT, spol. s r.o. přešlo její jmění na společnost Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 1.3.2008 |
Základní kapitál | 45 759 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.2021 | |
Základní kapitál | 22 500 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 7.1.2009 - 1.12.2021 | |
Základní kapitál | 129 500 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.6.2008 - 7.1.2009 | |
Základní kapitál | 22 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.4.2000 - 26.6.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.1994 - 5.4.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lednická 1533, Praha 19800, Česká republika | 1.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Podedvorská 755, Praha 19800, Česká republika | 20.10.2016 - 1.12.2021 |
Adresa: | Podedvorská 755/5 , Praha 9-Kyje 19800, Česká republika | 28.12.1994 - 20.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba osiv asadby, školkařských výpěstků agenetického materiálu rostlin. | 24.9.2021 |
Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. | 24.9.2021 |
Úprava, zpracování aprodej vlastní produkce zemědělské výroby. | 24.9.2021 |
Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. | 24.9.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. - Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov. - Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky. - Zprostředkování obchodu a služeb. - Velkoobchod a maloobchod. - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. - Testování, měření, analýzy a kontroly. - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. - Poskytování technických služeb. - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 24.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.11.2014 - 24.9.2021 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - geneticko - šlechtitelský výzkum, - šlechtění rostlin, zejména zemědělských plodin, - udržovací šlechtění odrůd a množení osiv těchto odrůd | 28.11.2007 - 3.11.2014 |
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin | 28.11.2007 - 24.9.2021 |
rostlinná výroba na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu | 28.11.2007 - 24.9.2021 |
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby | 28.11.2007 - 24.9.2021 |
hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu | 28.11.2007 - 24.9.2021 |
výroba a dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu | 14.12.2005 - 3.11.2014 |
velkoobchod | 31.10.2005 - 3.11.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 31.10.2005 - 3.11.2014 |
výroba a uvádění do oběhu osiva a sadby polních plodin | 17.5.1995 - 14.12.2005 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné | 28.12.1994 - 3.11.2014 |
jednatel | Paul Francois Michel Devisme |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2023 |
Adresa | 33 rue de de l’écorchade , 63400 Chamalieres |
Jednatel | Antoine Colombo |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 do 10.8.2023 |
Adresa | 15 Rue Pierre Mazuer , 63200 Riom |
Jednatel | Frederic Arboucalot |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2018 do 28.6.2023 |
Adresa | 26 B avenue Jean-François Raclet , 69007 Lyon |
jednatel | Rémi Bastien |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 31.1.2018 |
Adresa | 65 Montée des Balmes , 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D´OR |
jednatel | Rémi Bastien |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 31.1.2018 |
Adresa | 65 Montée des Balmes , 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D´OR |
jednatel | Ing. Pavel Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2000 do 29.4.2015 |
Adresa | Podedvorská 755/5 , 19800 Praha 9-Kyje |
Jednatel | Pavel Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1994 do 5.4.2000 |
Adresa | Podedvorská 755/5 , 19800 Praha 9-Kyje |
IČO (identifikační číslo): | 62587498 |
---|---|
Jméno: | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Podedvorská 755, Praha 19800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Frederic Arboucalot |
---|
IČO: | 62587498 |
---|---|
Firma: | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 12. 1994 |
Sídlo: | Lednická 1533, Praha 19800 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |