Lima Czech s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lima Czech s.r.o. v likvidaci (27563979) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 2006 a je stále aktivní. Lima Czech s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Lima Czech s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lima Czech s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 114389 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27563979 | |
Jméno: | Lima Czech s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.6.2006 |
Zapsána dne: | 24.6.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika | 29.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Jemnická 345/5, Praha 4 14000, Česká republika | 24.6.2006 - 29.12.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.3.2011 |
jednatel | Ivan Varga |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2021 |
Adresa | Rudera Boškoviča 21 A , 42000 Varaždin |
jednatel | Vojislav Sparavalo |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 29.12.2021 |
Adresa | Dušní 7/13, 11000 Praha |
jednatel | Vojislav Sparavalo |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2011 do 21.3.2013 |
Adresa | Jemnická 345/5, 14000 Praha 4 |
jednatel | Ksenia Markevich |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2006 do 1.9.2011 |
Adresa | Kutuzovskij prospekt, dom 19, Moskva |
jednatel | Věra Sparavalo |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2006 do 27.11.2006 |
Adresa | Dušní 7/13, 11000 Praha 1 |
IČO (identifikační číslo): | 27563979 |
---|---|
Jméno: | Lima Czech s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 2006 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Varga |
---|
IČO: | 27563979 |
---|---|
Firma: | Lima Czech s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 2006 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |