Likurgo Commerce, a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Likurgo Commerce, a.s., v likvidaci (24668231) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husinecká 903/10, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2010 Likurgo Commerce, a.s., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Likurgo Commerce, a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Likurgo Commerce, a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16160 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24668231 | |
Jméno: | Likurgo Commerce, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.4.2010 |
Zapsána dne: | 21.4.2010 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.11.2010 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 21.4.2010 - 3.11.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 14.11.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 21.4.2010 - 14.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husinecká 903/10, Praha 13000, Česká republika | 19.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Husinecká 903/10, Praha 3 13000, Česká republika | 3.11.2010 - 19.11.2015 |
Adresa: | U Kamýku 284/11, Praha 4 14200, Česká republika | 21.4.2010 - 3.11.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.4.2010 |
člen správní rady | Markéta Janoštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 |
Adresa | Palackého 1341/43, 76901 Holešov |
Statutární ředitel | Markéta Janoštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 do 1.1.2021 |
Adresa | Palackého 1341/43, 76901 Holešov |
Statutární ředitel | Markéta Janoštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2015 do 28.10.2016 |
Adresa | Bezručova 1402/3, 76901 Holešov |
člen správní rady | Markéta Janoštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2014 do 28.10.2016 |
Adresa | Bezručova 1402/3, 76901 Holešov |
Statutární ředitel | Markéta Janoštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2015 do 28.10.2016 |
Adresa | Bezručova 1402/3, 76901 Holešov |
člen představenstva | Markéta Janoštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2012 do 14.11.2014 |
Adresa | Bezručova 1402/3, 76901 Holešov |
člen představenstva | Karin Ruszová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2010 do 15.5.2012 |
Adresa | Erbenova 158, 73961 Třinec |
člen představenstva | Martin Beník |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2010 do 3.11.2010 |
Adresa | Werichova 992, 25264 Velké Přílepy |
člen představenstva | Monika Žižková - Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2010 do 3.11.2010 |
Adresa | U Kamýku 284/11, 14200 Praha 4 |
předseda představenstva | Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2010 do 3.11.2010 |
Adresa | U Kamýku 284/11, 14200 Praha 4 |
IČO: | 24668231 |
---|---|
Firma: | Likurgo Commerce, a.s., v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 4. 2010 |
Sídlo: | Husinecká 903/10, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |