LibertyCorp s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LibertyCorp s.r.o. (17378273) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dlouhá 715/38, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2022 LibertyCorp s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LibertyCorp s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LibertyCorp s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 370889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17378273 | |
Jméno: | LibertyCorp s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.2022 |
Zapsána dne: | 29.7.2022 |
Základní kapitál | 12 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 715/38, Praha 11000, Česká republika | 29.7.2022 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.7.2022 |
Jednatel | David Hoffelner |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2023 |
Adresa | Národní obrany 685/21, 16000 Praha |
jednatel | Roman Frdlík |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 |
Adresa | U kolejí 321/16, 16100 Praha |
jednatel | František Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2023 do 10.10.2023 |
Adresa | 135, 37364 Dynín |
jednatel | František Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 do 24.8.2023 |
Adresa | Masarykova 81, 37341 Hluboká nad Vltavou |
IČO: | 17378273 |
---|---|
Firma: | LibertyCorp s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2022 |
Sídlo: | Dlouhá 715/38, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |