LI-FO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LI-FO s.r.o. (27487237) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Kamene 1259, 50601 Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2006 a je stále aktivní. LI-FO s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o LI-FO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LI-FO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21931 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27487237 | |
Jméno: | LI-FO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.1.2006 |
Zapsána dne: | 4.1.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 19.9.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.7.2014 - 19.9.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 4.1.2006 - 1.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kamene 1259, Jičín 50601, Česká republika | 1.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 25, Brada 50601, Česká republika | 4.1.2006 - 1.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2014 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 4.1.2006 - 1.7.2014 |
Velkoobchod | 4.1.2006 - 1.7.2014 |
Reklamní činnost a marketing | 4.1.2006 - 1.7.2014 |
jednatel | Roman Kropáček |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2015 |
Adresa | 25, 50601 Brada-Rybníček |
jednatel | Roman Kropáček |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2023 |
Adresa | U Trati 907, 50601 Jičín |
jednatel | Lukáš Kropáček |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2023 |
Adresa | 63, 50601 Brada-Rybníček |
jednatel | Ludmila Kropáčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2015 do 30.4.2022 |
Adresa | 25, 50601 Brada-Rybníček |
jednatel | Roman Kropáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 10.8.2015 |
Adresa | U Trati 907, 50601 Jičín |
jednatel | Ludmila Kropáčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 10.8.2015 |
Adresa | U Trati 907, 50601 Jičín |
jednatel | Ludmila Kropáčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2006 do 1.7.2014 |
Adresa | U Trati 907, 50601 Jičín |
jednatel | Roman Kropáček |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2006 do 1.7.2014 |
Adresa | U Trati 907, 50601 Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 27487237 |
---|---|
Jméno: | LI-FO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 2006 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Kamene 1259, Jičín 50601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Kropáček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ludmila Kropáčková |
IČO: | 27487237 |
---|---|
Firma: | LI-FO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičín |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 1. 2006 |
Sídlo: | U Kamene 1259, Jičín 50601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Reklamní činnosti |