LEVERDEN s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LEVERDEN s.r.o. "v likvidaci" (10790209) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staroměstská 534, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2021 LEVERDEN s.r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LEVERDEN s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LEVERDEN s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 4. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85600 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10790209 | |
Jméno: | LEVERDEN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.4.2021 |
Zapsána dne: | 23.4.2021 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 43 Cm 167/2023-13, ze dne 2. 4. 2024, které nabylo právní moci dne 20. 4. 2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staroměstská 534, Třinec 73961, Česká republika | 23.4.2021 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zednictví | 28.5.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.4.2021 |
jednatel | Tomasz Józef Wodecki |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2021 |
Adresa | Rybnicka 78 , Gorzyce |
jednatel | Piotr Jan Wodecki |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2021 |
Adresa | Gorzycka 34 , Czyżowice |
Jednatel | Radek Byrtus |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2021 do 28.5.2021 |
Adresa | 476, 73998 Mosty u Jablunkova |
IČO: | 10790209 |
---|---|
Firma: | LEVERDEN s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 4. 2021 |
Sídlo: | Staroměstská 534, Třinec 73961 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |