Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci (45248443) je Spolek. Sídlí na adrese K Letohrádku 102, 27351 Horní Bezděkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45248443 | |
Jméno: | Letohrádek Vendula, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Spolek vstoupil do likvidace ke dni 1.3.2023 na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 10.2.2023. Likvidátorem spolku byla jmenována společnost FWDS konsolidační a revitalizační, a.s., IČ: 49240803, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce likvidátora zastupuje pan Jan Jezbera, nar. 30.7.1964, bytem Žandovská 307/7, 190 00 Praha 9 Střížkov. Věřitelé spolku se tímto vyzývají, aby své pohledávky vůči spolku přihlásili do likvidace ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení ve spolkovém rejstříku. | 9.3.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Letohrádku 102, Horní Bezděkov 27351, Česká republika | 16.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Horní Bezděkov 102, Unhošť, Letohrádek Vendula , | 1.1.2014 - 16.12.2015 |
statutární ředitel | Hynek Sojka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2021 |
Adresa | K Letohrádku 102, 27351 Horní Bezděkov |
statutární ředitel | Mgr. Drahoslava Kabátová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2018 do 19.1.2021 |
Adresa | U rybníku 113, 27361 Velká Dobrá |
Statutární ředitel | Mgr. Drahoslava Kabátová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 29.11.2018 |
Adresa | U rybníku 113, 27361 Velká Dobrá |
Statutární ředitel | Mgr. Drahoslava Kabátová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 29.11.2018 |
Adresa | U rybníku 113, 27361 Velká Dobrá |
IČO (identifikační číslo): | 45248443 |
---|---|
Jméno: | Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | K Letohrádku 102, Horní Bezděkov 27351 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Drahoslava Kabátová |
---|
IČO: | 45248443 |
---|---|
Firma: | Letohrádek Vendula, z.s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Horní Bezděkov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 3. 1992 |
Sídlo: | K Letohrádku 102, Horní Bezděkov 27351 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |