Letci - Žatec, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Letci - Žatec, z.s. (22611495) je Spolek. Sídlí na adrese Čeradická 2943, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Letci - Žatec, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Letci - Žatec, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Letci - Žatec, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8113 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22611495 | |
Jméno: | Letci - Žatec, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čeradická 2943, Žatec 43801, Česká republika | 20.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 1956, Žatec 43801, Česká republika | 29.2.2016 - 20.7.2024 |
Adresa: | U jezu 2298, Žatec 43801, Česká republika | 1.1.2014 - 29.2.2016 |
Předseda výboru | Ing. Jaromír Rychtařík |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | U jezu 2298, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Miroslav Jirkovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | 187, 43975 Libočany |
Sekretář výboru | Jan Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | Krušnohorská 1567/15, 41501 Teplice |
Hospodář výboru | Ing. Jiří Mach |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | Tvršická 40, 43949 Staňkovice |
Kulturní referent výboru | Ing. Jiří Rámeš |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | Sídliště 185, 43949 Staňkovice |
Kulturní referent | Ing. Jiří Rámeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Sídliště 185, 43949 Staňkovice |
Hospodář výboru | Ing. Jiří Mach |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Tvršická 40, 43949 Staňkovice |
Sekretář výboru | Jan Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Krušnohorská 1567/15, 41501 Teplice |
Předseda výboru | Ing. Igor Smékal |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Jabloňová 2722, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Jiří Slováček |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 do 20.7.2024 |
Adresa | Nádražní schody 1706, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Jiří Slováček |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 do 7.2.2024 |
Adresa | Bělehradská 286/75, 12000 Praha |
Kulturní referent | Jiří Rámeš |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 2.3.2022 |
Adresa | Sídliště 185, 43949 Staňkovice |
Místopředseda | Jiří Slováček |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 2.3.2022 |
Adresa | Bělehradská 286/75, 12000 Praha |
Hospodář | Jiří Mach |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 2.3.2022 |
Adresa | Tvršická 40, 43949 Staňkovice |
Předseda | Ing. Václav Vašek |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 2.3.2022 |
Adresa | Tyršova 1032, 43801 Žatec |
Sekretář | Jan Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 2.3.2022 |
Adresa | Krušnohorská 1567/15, 41501 Teplice |
Sekretář | Jan Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 4.7.2018 |
Adresa | J. Á. Komenského 1726/4, 41501 Teplice |
IČO: | 22611495 |
---|---|
Firma: | Letci - Žatec, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 5. 2012 |
Sídlo: | Čeradická 2943, Žatec 43801 |
---|
Činnosti profesních organizací |