Lesy MOPOK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lesy MOPOK s.r.o. (27777928) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 810/246, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 9. 2006 Lesy MOPOK s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Lesy MOPOK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lesy MOPOK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51539 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27777928 | |
Jméno: | MOPOK MH CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.9.2006 |
Zapsána dne: | 11.9.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.9.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 810/246, Ostrava 70900, Česká republika | 20.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Krůčkova 757/11, Ostrava 72100, Česká republika | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 20.2.2023 |
zprostředkování obchodu a služeb | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
velkoobchod | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
specializovaný maloobchod a maloobchod smíšeným zbožím | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky, hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
příprava a vypracování technických návrhů | 11.9.2006 - 20.2.2023 |
jednatel | Anna Budirská |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2006 |
Adresa | 14, 74763 Hrabyně |
jednatel | Doc. Ing. Stanislav Budirský DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 |
Adresa | 14, 74764 Hrabyně |
jednatel | Doc. Ing. Stanislav Budirský DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2006 do 16.12.2015 |
Adresa | 14, 74763 Hrabyně |
IČO: | 27777928 |
---|---|
Firma: | Lesy MOPOK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 9. 2006 |
Sídlo: | 28. října 810/246, Ostrava 70900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti holdingových společností |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |