LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci (60720174) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Jasenná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 9. 1994 LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 6021 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60720174 | |
Jméno: | LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 21.9.1994 |
Zapsána dne: | 21.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Jasenná 76313, Česká republika | 21.9.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 21.9.1994 |
Zdenka Kovářová | |
Ve funkci | od 4.10.2002 |
Adresa | Haly 669, 76312 Vizovice |
Emílie Bělohlávková | |
Ve funkci | od 4.10.2002 |
Adresa | 236, 76313 Jasenná |
Ing. Milan Kalenda | |
Ve funkci | od 4.10.2002 |
Adresa | Slušovská 433, 76312 Vizovice |
Ing. Milan Horsák | |
Ve funkci | od 4.10.2002 |
Adresa | Kupkova 8, 60000 Brno |
Ing. Jaroslav Kovář | |
Ve funkci | od 4.10.2002 |
Adresa | 234, 76313 Jasenná |
Ing. Jolana Horsáková | |
Ve funkci | od 24.8.2013 |
Adresa | Dřevařská 851/4, 60200 Brno |
Petr Hejtmánek | |
Ve funkci | od 14.12.2013 |
Adresa | 121, 75631 Liptál |
Karel Macek | |
Ve funkci | od 17.9.2016 |
Adresa | 178, 76313 Jasenná |
Karel Macek | |
Ve funkci | od 4.10.2002 do 17.9.2016 |
Adresa | 178, 76313 Jasenná |
Petr Hejtmánek | |
Ve funkci | od 4.10.2002 do 14.12.2013 |
Adresa | 121, 75631 Liptál |
Ing. Jolana Horsáková | |
Ve funkci | od 4.10.2002 do 24.8.2013 |
Adresa | Dřevařská 4, 60000 Brno |
Petr Hejtmánek | |
Ve funkci | od 21.9.1994 do 4.10.2002 |
Adresa | 121, Liptál |
Ing. Jaroslav Kovář | |
Ve funkci | od 21.9.1994 do 4.10.2002 |
Adresa | 234, Jasenná |
Zdenka Kovářová | |
Ve funkci | od 21.9.1994 do 4.10.2002 |
Adresa | Haly 669, Vizovice |
Emílie Bělohlávková | |
Ve funkci | od 21.9.1994 do 4.10.2002 |
Adresa | 236, Jasenná |
Ing. Milan Kalenda | |
Ve funkci | od 21.9.1994 do 4.10.2002 |
Adresa | Slušovská 433, Vizovice |
Karel Macek | |
Ve funkci | od 21.9.1994 do 4.10.2002 |
Adresa | 178, Jasenná |
IČO: | 60720174 |
---|---|
Firma: | LESY JASENNÁ,v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Jasenná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 8. 1994 |
Sídlo: | , Jasenná |
---|
Lesnictví a těžba dřeva |