LESUK v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LESUK v.o.s. (25919920) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 122, 51251 Lomnice nad Popelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 1999 a je stále aktivní. LESUK v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LESUK v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LESUK v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 8009 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25919920 | |
Jméno: | LESUK v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 23.4.1999 |
Zapsána dne: | 23.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 122, Lomnice nad Popelkou 51251, Česká republika | 16.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Nová Ves nad Popelkou čp. 122, PSČ 512 71 , Česká republika | 23.4.1999 - 16.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pomocné práce ve stavebnictví | 23.4.1999 |
Květuše Jírová | |
Ve funkci | od 23.4.1999 do 31.5.2005 |
Adresa | čp. 122, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
IČO (identifikační číslo): | 25919920 |
---|---|
Jméno: | LESUK v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 122, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Květuše Jírová |
---|
IČO: | 25919920 |
---|---|
Firma: | LESUK v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Lomnice nad Popelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 4. 1999 |
Sídlo: | 122, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |