LESTING s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LESTING s. r. o. (63323559) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slezská 2766, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 1995 a je stále aktivní. LESTING s. r. o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o LESTING s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LESTING s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13312 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63323559 | |
Jméno: | LESTING s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.4.1995 |
Zapsána dne: | 5.4.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 2766, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 20.1.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Příborská 472, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 14.9.2016 - 20.1.2021 |
Adresa: | Příborská 472 , Frýdek - Místek 73802, Česká republika | 5.4.1995 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.1.2021 |
úpravy sadovnické a krajinářské | 24.3.1999 - 20.1.2021 |
pronájem strojů a zařízení | 24.3.1999 - 20.1.2021 |
činnost ekonomických a organizačních poradců | 24.3.1999 - 20.1.2021 |
zprostředkování obchodu a služeb | 5.4.1995 - 20.1.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.4.1995 - 20.1.2021 |
Jednatel | Ing. Jan Bazgier |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2021 |
Adresa | 320, 73961 Ropice |
Jednatel | Bc. Renata Urbančíková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2021 |
Adresa | 417, 73961 Ropice |
jednatel | Dalibor Balaš |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2016 do 20.1.2021 |
Adresa | 711, 73941 Palkovice |
jednatel | Dalibor Balaš |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2008 do 5.6.2016 |
Adresa | 711, 73941 Palkovice |
jednatel | Dalibor Balaš |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1995 do 9.6.2008 |
Adresa | Příborská 472 , 73802 Frýdek - Místek |
IČO (identifikační číslo): | 63323559 |
---|---|
Jméno: | LESTING s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 4. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Slezská 2766, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 63323559 |
---|---|
Firma: | LESTING s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 4. 1995 |
Sídlo: | Slezská 2766, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |
Činnosti související s úpravou krajiny |