Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. (22749128) je Spolek. Sídlí na adrese Na Podolí 143, 25401 Jílové u Prahy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 24100 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22749128 | |
Jméno: | Spolek Kandík | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Podolí 143, Jílové u Prahy 25401, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předsedkyně Rady | Mgr. Olga Lyžbická |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Na Podolí 143, 25401 Jílové u Prahy |
Pokladník | Michala Tumpachová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Rudných dolů 241, 25401 Jílové u Prahy |
Místopředsedkyně Rady | Jaroslava Zittová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | 364, 25282 Kamenný Přívoz |
Místopředsedkyně Rady | Jaroslava Zittová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 29.4.2023 |
Adresa | 158, 25282 Kamenný Přívoz |
Místopředsedkyně Rady | Jaroslava Zittová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 do 5.5.2021 |
Adresa | 22, 25401 Pohoří |
Pokladník rady | Michala Krištůfková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 15.4.2021 |
Adresa | Rudných dolů 241, 25401 Jílové u Prahy |
Místopředsedkyně rady | Jaroslava Zittová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 15.4.2021 |
Adresa | 22, 25401 Pohoří |
Předsedkyně rady | Mgr. Olga Lyžbická |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 15.4.2021 |
Adresa | Na Podolí 143, 25401 Jílové u Prahy |
IČO: | 22749128 |
---|---|
Firma: | Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Jílové u Prahy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 3. 2012 |
Sídlo: | Na Podolí 143, Jílové u Prahy 25401 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |