Lesní klub Pecka, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lesní klub Pecka, z.s. (10697721) je Spolek. Sídlí na adrese Luční 740, 59501 Velká Bíteš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 2021 Lesní klub Pecka, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Lesní klub Pecka, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lesní klub Pecka, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 4. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27546 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10697721 | |
Jméno: | Lesní klub Pecka, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 9.4.2021 |
Zapsána dne: | 9.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Luční 740, Velká Bíteš 59501, Česká republika | 26.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Renneská třída 393/12, Brno 63900, Česká republika | 9.4.2021 - 26.3.2024 |
Předseda představenstva | Mgr. Aleš Koubek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2021 |
Adresa | Tyršova 350, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Bc. Zuzana Dvořáková Baksová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2021 |
Adresa | 80, 59453 Březí |
člen představenstva | Mgr. Petra Kobzová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | Mistrovská 100, 66483 Přibyslavice |
člen představenstva | Mgr. Irena Žampachová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2021 do 26.3.2024 |
Adresa | Štefánikova 315, 66461 Rajhrad |
člen představenstva | Mgr. Petra Kobzová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2021 do 5.5.2023 |
Adresa | U Stadionu 276, 59501 Velká Bíteš |
IČO: | 10697721 |
---|---|
Firma: | Lesní klub Pecka, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velká Bíteš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 2021 |
Sídlo: | Luční 740, Velká Bíteš 59501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |